Robert Hortlund | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1980 |
Nuvarande klubb: |
2019/20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Sunday League Herrar | IBK Decon | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
TOTAL: | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Sunday League Herrar | IBK Decon | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 |
TOTAL: | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Sunday League Herrar | IBK Decon | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 |
TOTAL: | 13 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Sunday League Herrar | Vindelns IF | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 |
TOTAL: | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Sunday League Herrar | Sävar IBF | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 |
TOTAL: | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Sunday League Herrar | IBK Umeå Norr | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL: | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Kval till H1 | IF Vildmännen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Herrar Division 3 | IF Vildmännen | 17 | 8 | 25 | 33 | 2 |
Kval till H1 | IF Vildmännen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 21 | 8 | 27 | 35 | 2 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Umeå City IBF markusson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSL - Svenska Superligan Herrar | Umeå City IBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL: | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2007/08 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 1 | Umeå City IBK | 20 | 2 | 7 | 9 | 2 |
Herrar Division 2 | Umeå City IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 21 | 2 | 7 | 9 | 2 | |
2006/07 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 1 | Umeå City IBK | 22 | 3 | 6 | 9 | 0 |
TOTAL: | 22 | 3 | 6 | 9 | 0 | |
2005/06 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Kval till SSL Herrar | Umeå City IBK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 1 | Umeå City IBK | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Kval till SSL Herrar | Umeå City IBK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 15 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 145 | 34 | 61 | 95 | 6 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2019-10-31 | 2020-06-30 | IBK Decon |
2018-11-05 | 2019-06-30 | IBK Decon |
2017-10-31 | 2018-06-30 | IBK Decon |
2016-11-15 | 2017-06-30 | Vindelns IF |
2016-07-08 | 2016-11-14 | Sävar IK |
2015-11-19 | 2016-06-30 | Sävar IBF |
2014-06-01 | 2015-06-30 | IBK Umeå Norr |
2009-09-21 | 2010-06-30 | IF Vildmännen |
2008-12-07 | 2009-06-30 | Umeå City IBF |
2008-08-27 | 2008-12-06 | Umeå City IBK |
2007-09-14 | 2008-06-30 | Umeå City IBK |
2006-09-14 | 2007-06-30 | Umeå City IBK |
2005-09-22 | 2006-06-30 | Umeå City IBK |
2004-09-01 | 2005-06-30 | Umeå City IBK |
2003-09-01 | 2004-08-31 | Umeå City IBK |
2003-08-19 | 2003-08-31 | Umeå City IBK |
2003-04-08 | 2003-08-18 | Hässelby SK IBK |
2000-09-01 | 2001-08-31 | Umeå City IBK |
1999-09-01 | 2000-08-31 | Umeå City IBK |
1997-09-01 | 1998-08-31 | Umeå City IBK |
1997-06-17 | 1997-08-31 | Umeå City IBK |
1996-09-01 | 1997-06-16 | Ibk Umeå 95 |
1996-06-17 | 1996-08-31 | Ibk Umeå 95 |
1995-09-01 | 1996-06-16 | Umeå City IBK |
1994-10-13 | 1995-08-31 | Umeå City IBK |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis