George Esber | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1986 |
Nuvarande klubb: |
2010/11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar DM | Linköping IBK Ungd. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 1 Herrar | Linköping IBK Ungd. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 3 | Linköping IBK Ungd. Lag 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar DM | Linköping IBK Ungd. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar DM | Linköping IBK Ungd. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Linköping IBK Ungd. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 4 | Linköping IBK Ungd. Reserv lag 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar DM | Linköping IBK Ungd. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar DM | Månsarps IBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Månsarps IBK | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Skillingaryds IK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar DM | Månsarps IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar DM | Månsarps IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar DM | Månsarps IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/08 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar DM | Månsarps IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Div 3 | Hovslätts IK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Månsarps IBK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar DM | Månsarps IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar DM | Månsarps IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/07 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Div 3 06/07 | Gnosjö IBK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrjuniorer 20 (-86) | Östra SK Jönköping | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2010-08-24 | 2011-06-30 | Linköping IBK Ungdom |
2009-08-30 | 2010-06-30 | Linköping IBK Ungdom |
2009-02-05 | 2009-06-30 | Skillingaryds IK |
2008-09-01 | 2009-02-04 | Månsarps IBK |
2008-02-05 | 2008-06-30 | Hovslätts IK |
2007-08-27 | 2008-02-04 | Månsarps IBK |
2007-02-02 | 2007-06-30 | Östra SK Jönköping |
2006-09-27 | 2007-01-28 | Gnosjö IBK |
2004-09-01 | 2005-06-30 | Östra SK Jönköping |
2004-08-28 | 2004-08-31 | Östra SK Jönköping |
2003-09-01 | 2004-08-27 | Jönköpings IK |
2002-09-01 | 2003-08-31 | Jönköpings IK |
1999-11-17 | 2000-08-31 | Hovslätts IK |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis