Joakim Johnsson | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1975 |
Nuvarande klubb: | Uppsala Life IF |
2021/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
H3 | Uppsala Life IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H5 | Uppsala Life IF U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SSL - Svenska Superligan Herrar | FBC Kalmarsund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
H4 | Livets Ord IF U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | Livets Ord IF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Kval till H1 | Livets Ord IF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Herrar | Livets Ord IF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H3 | Livets Ord IF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kval till H1 | Livets Ord IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kval till H1 | Livets Ord IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | Livets Ord IF | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 56 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2024-09-17 | 2025-06-30 | Uppsala Life IF |
2021-09-19 | 2022-06-30 | Uppsala Life IF |
2020-03-05 | 2020-06-30 | FBC Kalmarsund |
2016-08-30 | 2017-06-30 | Uppsala Life IF |
2011-12-15 | 2012-06-30 | Uppsala Life IF |
2010-09-10 | 2011-06-30 | Uppsala Life IF |
2009-08-10 | 2010-06-30 | Uppsala Life IF |
2008-09-05 | 2009-06-30 | Uppsala Life IF |
2007-08-31 | 2008-06-30 | Uppsala Life IF |
2006-09-07 | 2007-06-30 | Uppsala Life IF |
2005-07-01 | 2006-06-30 | Uppsala Life IF |
2004-09-01 | 2005-06-30 | Uppsala Life IF |
2003-09-01 | 2004-08-31 | Uppsala Life IF |
2000-09-01 | 2001-08-31 | Uppsala Life IF |
1999-09-15 | 2000-08-31 | Uppsala Life IF |
1998-09-01 | 1999-08-31 | IF Vesta |
1998-06-30 | 1998-08-31 | IF Vesta |
1997-09-12 | 1998-06-29 | Uppsala Life IF |
1997-09-01 | 1997-09-11 | Ibk Östra Aros |
1996-10-23 | 1997-08-31 | Ibk Östra Aros |
1995-09-01 | 1996-08-31 | IF Vesta |
1994-09-01 | 1995-08-31 | IF Vesta |
1993-11-05 | 1994-08-31 | Uppsala Innebandyförening |
1993-09-01 | 1993-11-04 | Uppsala Södra Idrottsclub |
1992-09-01 | 1993-08-31 | Uppsala Södra Idrottsclub |
1991-09-01 | 1992-08-31 | Uppsala Södra Idrottsclub |
1990-09-01 | 1991-08-31 | Uppsala Södra Idrottsclub |
1990-01-05 | 1990-08-31 | Uppsala Södra Idrottsclub |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis