Richard Bagger | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1974 |
Nuvarande klubb: |
2003/04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SSL - Slutspel Herrar | Jönköpings IK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSL - Svenska Superligan Herrar | Jönköpings IK | 28 | 2 | 1 | 3 | 8 |
TOTAL: | 33 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
2002/03 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SSL - Slutspel Herrar | IBK Dalen | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SSL - Svenska Superligan Herrar | IBK Dalen | 27 | 4 | 7 | 11 | 8 |
TOTAL: | 37 | 4 | 8 | 12 | 8 | |
2000/01 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SSL - Slutspel Herrar | IBK Dalen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSL - Svenska Superligan Herrar | IBK Dalen | 23 | 9 | 5 | 14 | 12 |
TOTAL: | 25 | 9 | 5 | 14 | 12 | |
1999/00 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SSL - Svenska Superligan Herrar | IBK Dalen | 28 | 11 | 10 | 21 | 17 |
TOTAL: | 28 | 11 | 10 | 21 | 17 | |
1998/99 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SSL - Slutspel Herrar | IBK Dalen | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
TOTAL: | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
1997/98 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SSL - Svenska Superligan Herrar | IBK Dalen | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 |
TOTAL: | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | |
1993/94 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SSL - Svenska Superligan Herrar | Iksu | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
TOTAL: | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 159 | 34 | 31 | 65 | 69 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2006-09-20 | 2007-06-30 | Umeå City IBF |
2004-10-18 | 2005-06-30 | Täfteå IK |
2003-09-01 | 2004-08-31 | Jönköpings IK |
2003-08-30 | 2003-08-31 | Jönköpings IK |
2002-09-01 | 2003-08-29 | IBK Dalen |
2001-09-01 | 2002-08-31 | IBK Dalen |
2000-09-01 | 2001-08-31 | IBK Dalen |
1999-09-01 | 2000-08-31 | IBK Dalen |
1998-09-01 | 1999-08-31 | IBK Dalen |
1997-09-01 | 1998-08-31 | IBK Dalen |
1996-09-01 | 1997-08-31 | IBK Dalen |
1995-09-01 | 1996-08-31 | IBK Dalen |
1994-09-01 | 1995-08-31 | IBK Dalen |
1994-05-16 | 1994-08-31 | IBK Dalen |
1993-09-01 | 1994-05-15 | IKSU |
1993-06-24 | 1993-08-31 | IKSU |
1992-09-01 | 1993-06-23 | Innebandysällskapet Björken |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis