Carina Styrmark | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1970 |
Nuvarande klubb: |
2021/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Damer | Dingle AIK D3 | 13 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Träningsmatcher Västsvenska | Dingle AIK Damer Div2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
2020/21 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Damer | Dingle AIK D2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Damer | Dingle AIK D2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Träningsmatcher Västsvenska | Dingle AIK D2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 16 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Damer | Dingle AIK D3 | 12 | 2 | 5 | 7 | 6 |
Träningsmatcher Västsvenska | Dingle AIK D3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL: | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Damer | Dingle AIK D3 | 14 | 5 | 1 | 6 | 6 |
TOTAL: | 14 | 5 | 1 | 6 | 6 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Damer Division 3 | Warberg IC | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
TOTAL: | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
2007/08 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Dam/Utveckling/Junior | Warberg IC B | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Damer Divison 3 | Warberg IC B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL: | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2006/07 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Damer Division 1 | Warberg IC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005/06 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Damer Division 1 | Warberg IC | 17 | 4 | 4 | 8 | 6 |
TOTAL: | 17 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
1998/99 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SSL - Svenska Superligan Damer | Warbergs IC 85 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 |
TOTAL: | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 111 | 19 | 20 | 39 | 34 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2021-09-23 | 2022-06-30 | Dingle AIK |
2020-09-24 | 2021-06-30 | Dingle AIK |
2019-09-21 | 2020-06-30 | Dingle AIK |
2018-09-14 | 2019-06-30 | Dingle AIK |
2017-10-06 | 2018-06-30 | Dingle AIK |
2008-11-06 | 2009-06-30 | Warberg IC |
2007-09-10 | 2008-06-30 | Warberg IC |
2006-10-04 | 2007-06-30 | Warberg IC |
2005-09-11 | 2006-06-30 | Warberg IC |
2004-09-01 | 2005-06-30 | Warberg IC |
2003-09-01 | 2004-08-31 | Warberg IC |
2002-09-06 | 2003-08-31 | Warberg IC |
2001-01-19 | 2001-08-31 | Warberg IC |
2000-09-26 | 2001-01-18 | Halmstads IBK |
2000-09-01 | 2000-09-25 | Warberg IC |
1999-09-01 | 2000-08-31 | Warberg IC |
1998-09-01 | 1999-08-31 | Warberg IC |
1997-09-01 | 1998-08-31 | Warberg IC |
1996-09-01 | 1997-08-31 | Warberg IC |
1995-09-01 | 1996-08-31 | Warberg IC |
1995-06-29 | 1995-08-31 | Warberg IC |
1994-09-01 | 1995-06-28 | Onsala/rydet Innebandyklubb |
1993-09-01 | 1994-08-31 | Onsala/rydet Innebandyklubb |
1993-02-01 | 1993-08-31 | Onsala/rydet Innebandyklubb |
1991-09-01 | 1992-08-31 | Onsala/rydet Innebandyklubb |
1990-09-01 | 1991-08-31 | Onsala/rydet Innebandyklubb |
1989-10-12 | 1990-08-31 | Onsala/rydet Innebandyklubb |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis