Kim Norlén | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1994 |
Nuvarande klubb: |
2019/20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Herrar | FBC Vinga H5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Herrar | Eken IBK H4 | 13 | 5 | 2 | 7 | 4 |
TOTAL: | 13 | 5 | 2 | 7 | 4 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Herrar | Eken IBK H3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Reserv 2 | Eken IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Eken IBK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
USM Pojkar 16 | Eken IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Pojkar 16 Region | Eken IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Reserv | Eken IBK | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Herrjuniorer 93 | Eken IBK | 18 | 6 | 9 | 15 | 2 |
USM Pojkar 16 Region | Eken IBK | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
USM Pojkar 16 | Eken IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 29 | 8 | 11 | 19 | 2 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Newbody Cup P15 | Eken IBK Gul | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Newbody Cup P15 Steg 2 | Eken IBK Gul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrjuniorer 92 | Eken IBK P-93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newbody Cup P15 | Eken IBK Gul | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Newbody Cup P15 Steg 2 | Eken IBK Gul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 93 | Eken IBK | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Pojkar 94 | Eken IBK Gul | 17 | 14 | 7 | 21 | 0 |
TOTAL: | 33 | 17 | 11 | 28 | 2 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 88 | 30 | 25 | 55 | 8 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2020-01-09 | 2020-06-30 | FBC Vinga |
2018-09-01 | 2019-06-30 | Eken IBK |
2018-08-31 | 2018-08-31 | Eken IBK |
2017-12-27 | 2018-06-30 | Eken IBK |
2011-09-21 | 2012-06-30 | Eken IBK |
2010-09-14 | 2011-06-30 | Eken IBK |
2009-09-10 | 2010-06-30 | Eken IBK |
2008-09-06 | 2009-06-30 | Eken IBK |
2007-08-23 | 2008-06-30 | Eken IBK |
2006-09-13 | 2007-06-30 | Eken IBK |
2005-07-01 | 2006-06-30 | Eken IBK |
2004-09-01 | 2005-06-30 | Bollnäs IBF |
2003-09-01 | 2004-08-31 | Bollnäs IBF |
2002-12-19 | 2003-08-31 | Bollnäs IBF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis