Anton Mörling | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1990 |
Nuvarande klubb: |
2015/16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Åby IBK | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Kval till Allsvenskan Herrar | Åby IBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 1 Herrar | Åby IBK | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
TOTAL: | 29 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | IBF Dalen | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
TOTAL: | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar DM 2014 | Sandåkerns SK | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Division 1 Herrar | Sandåkerns SK | 19 | 3 | 4 | 7 | 4 |
Herrar DM 2014 | Sandåkerns SK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Herrar DM 2014 | Sandåkerns SK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 23 | 5 | 6 | 11 | 4 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Allsvenskan Herrar | Sandåkerns SK | 22 | 4 | 1 | 5 | 4 |
TOTAL: | 22 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | Sandåkerns SK | 22 | 5 | 3 | 8 | 4 |
TOTAL: | 22 | 5 | 3 | 8 | 4 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar DM | Sandåkerns SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Allsvenskan Herrar | Sandåkerns SK | 20 | 4 | 0 | 4 | 6 |
Herrar DM | Sandåkerns SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL: | 22 | 4 | 0 | 4 | 10 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 1 | Finspång IBK | 22 | 5 | 1 | 6 | 0 |
TOTAL: | 22 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrjuniorer DM | Finspång IBK | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Herrar Division 1 | Finspång IBK | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Herrar Division 4 | Finspång IBK Reserv | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Herrjunior A | Finspång IBK | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Herrjuniorer DM | Finspång IBK | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Herrjuniorer DM | Finspång IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Kval till Division 1 | Finspång IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 45 | 15 | 12 | 27 | 2 | |
2007/08 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar DM | Åby IBK | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
HJ17 DM | Åby IBK | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
SDF-SM HJ17 | Östergötlands IBF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Herrar Division 3 | Åby IBK | 20 | 13 | 2 | 15 | 12 |
Herrar DM | Åby IBK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Herrar DM | Åby IBK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Herrar DM | Åby IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar DM | Åby IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrjunior 17 | Åby IBK | 18 | 20 | 17 | 37 | 2 |
HJ17 DM | Åby IBK | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
HJ17 DM | Åby IBK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SDF-SM HJ17 | Östergötlands IBF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL: | 62 | 41 | 27 | 68 | 14 | |
2006/07 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrjuniorer DM | Åby IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar -90 DM | Åby IBK | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 |
Herrar Division 3 | Åby IBK | 19 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Herrjunior 17 | Åby IBK | 17 | 16 | 17 | 33 | 0 |
Herrjuniorer DM | Åby IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar -90 DM | Åby IBK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pojkar -90 DM | Åby IBK | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Pojkar -90 DM | Åby IBK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pojkar 90-91 | Åby IBK | 16 | 26 | 17 | 43 | 2 |
TOTAL: | 68 | 56 | 41 | 97 | 4 | |
2005/06 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herr div 4 | Åby IBK | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pojkar 89 | Åby IBK | 13 | 8 | 4 | 12 | 6 |
Pojkar 90 | Åby IBK | 12 | 21 | 4 | 25 | 0 |
TOTAL: | 30 | 29 | 9 | 38 | 6 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 348 | 169 | 102 | 271 | 48 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2015-08-27 | 2016-06-30 | Åby IBK |
2014-08-14 | 2015-06-30 | IBF Dalen |
2013-08-23 | 2014-05-31 | Sandåkerns SK |
2012-08-21 | 2013-06-30 | Sandåkerns SK |
2011-08-17 | 2012-06-30 | Sandåkerns SK |
2010-08-04 | 2011-06-30 | Sandåkerns SK |
2009-09-07 | 2010-06-30 | Finspång IBK |
2008-09-13 | 2009-06-30 | Finspång IBK |
2007-08-17 | 2008-06-30 | Åby IBK |
2006-09-01 | 2007-06-30 | Åby IBK |
2005-09-19 | 2006-06-30 | Åby IBK |
2004-09-01 | 2005-06-30 | Åby IBK |
2003-09-01 | 2004-08-31 | Åby IBK |
2002-09-01 | 2003-08-31 | Åby IBK |
2001-09-01 | 2002-08-31 | Åby IBK |
2001-02-20 | 2001-08-31 | Åby IBK |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis