Daniel Fagerlund | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1973 |
Nuvarande klubb: |
1997/98 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SSL - Svenska Superligan Herrar | IBK Alba | 21 | 15 | 5 | 20 | 4 |
TOTAL: | 21 | 15 | 5 | 20 | 4 | |
1994/95 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SSL - Svenska Superligan Herrar | Storviks IF | 18 | 10 | 6 | 16 | 10 |
TOTAL: | 18 | 10 | 6 | 16 | 10 | |
1993/94 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SSL - Svenska Superligan Herrar | Storviks IF | 18 | 10 | 8 | 18 | 0 |
TOTAL: | 18 | 10 | 8 | 18 | 0 | |
1992/93 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SSL - Svenska Superligan Herrar | Storviks IF | 13 | 10 | 5 | 15 | 0 |
TOTAL: | 13 | 10 | 5 | 15 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 70 | 45 | 24 | 69 | 14 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2006-02-12 | 2006-06-30 | IBK Hagar |
2004-09-01 | 2005-06-30 | IBK Sandviken |
2003-09-01 | 2004-08-31 | IBK Sandviken |
2003-07-01 | 2003-08-31 | IBK Sandviken |
2002-09-01 | 2003-06-30 | Gävle GIK |
2001-09-01 | 2002-08-31 | Gävle GIK |
2000-09-15 | 2001-08-31 | Gävle GIK |
1999-09-01 | 2000-08-31 | Sandvikens AIK |
1999-06-17 | 1999-08-31 | Sandvikens AIK |
1998-09-01 | 1999-06-16 | Storviks IF |
1998-08-18 | 1998-08-31 | Storviks IF |
1997-09-01 | 1998-08-17 | Sandvikens AIK |
1996-09-01 | 1997-08-31 | Sandvikens AIK |
1996-06-17 | 1996-08-31 | Sandvikens AIK |
1995-09-01 | 1996-06-16 | Storviks IF |
1994-09-01 | 1995-08-31 | Storviks IF |
1993-09-01 | 1994-08-31 | Storviks IF |
1992-09-01 | 1993-08-31 | Storviks IF |
1991-09-01 | 1992-08-31 | Svibacka Innebandyklubb |
1990-09-01 | 1991-08-31 | Svibacka Innebandyklubb |
1989-09-01 | 1990-08-31 | Svibacka Innebandyklubb |
1988-11-22 | 1989-08-31 | Svibacka Innebandyklubb |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis