Fredrik Rantonen | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1983 |
Nuvarande klubb: |
2014/15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Div 4 | IBK Hallsta | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
TOTAL: | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | IBK Hallsta | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 |
TOTAL: | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Norrby IK | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 |
TOTAL: | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Norrby IK | 19 | 7 | 6 | 13 | 4 |
Sverigespelen Herrar | Norrby IK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 21 | 7 | 6 | 13 | 4 | |
2007/08 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | Norrby IK | 14 | 5 | 7 | 12 | 0 |
TOTAL: | 14 | 5 | 7 | 12 | 0 | |
2006/07 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Norrby IK | 20 | 7 | 13 | 20 | 6 |
Herrar Division 5 | Norrby IK U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 21 | 7 | 14 | 21 | 6 | |
2005/06 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 3 | Norrby IK | 14 | 7 | 4 | 11 | 2 |
Herrar Division 5 | Norrby IK | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kval till Herrar Division 2 | Norrby IK | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
TOTAL: | 17 | 10 | 5 | 15 | 4 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 99 | 36 | 36 | 72 | 20 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2015-10-14 | 2016-06-30 | IBK Hallsta |
2014-10-03 | 2015-06-30 | IBK Hallsta |
2013-09-25 | 2014-05-31 | IBK Hallsta |
2012-09-25 | 2013-06-30 | IBK Hallsta |
2009-09-18 | 2010-06-30 | Norrby IK |
2008-09-05 | 2009-06-30 | Norrby IK |
2007-09-19 | 2008-06-30 | Norrby IK |
2006-09-22 | 2007-06-30 | Norrby IK |
2005-10-05 | 2006-06-30 | Norrby IK |
2004-09-01 | 2005-06-30 | Norrby IK |
2003-09-29 | 2004-08-31 | Norrby IK |
2002-09-26 | 2003-08-31 | Norrby IK |
2002-02-12 | 2002-08-31 | Norrby IK |
2000-09-01 | 2001-08-31 | Hallstahammars IK |
1999-09-01 | 2000-08-31 | Hallstahammars IK |
1998-09-26 | 1999-08-31 | Hallstahammars IK |
1998-09-01 | 1998-09-25 | Hallstahammars Finska Fören |
1997-09-01 | 1998-08-31 | Hallstahammars Finska Fören |
1996-09-01 | 1997-08-31 | Hallstahammars Finska Fören |
1995-10-17 | 1996-08-31 | Hallstahammars Finska Fören |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis