Tobias Ögren | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1988 |
Nuvarande klubb: |
2014/15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | IBF Dalen | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
TOTAL: | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar DM 2014 | Sandåkerns SK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 1 Herrar | Sandåkerns SK | 19 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Herrar DM 2014 | Sandåkerns SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar DM 2014 | Sandåkerns SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 23 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Sandåkernkamraternas IF | 20 | 8 | 10 | 18 | 10 |
TOTAL: | 20 | 8 | 10 | 18 | 10 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Sandåkernkamraternas IF | 15 | 3 | 7 | 10 | 0 |
TOTAL: | 15 | 3 | 7 | 10 | 0 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | Umeå IK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 3 | Umeå IK /Utv | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Umeå IK | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 |
TOTAL: | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Kval till Herrar Division 2 | Umeå IK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Herrar Division 3 | Umeå IK | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Kval till Herrar Division 2 | Umeå IK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL: | 15 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
2007/08 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 4 | Sandåkerns SK /2 | 9 | 6 | 5 | 11 | 4 |
TOTAL: | 9 | 6 | 5 | 11 | 4 | |
2006/07 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 4 | Sandåkerns SK /2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Herrjuniorer | Sandåkerns SK | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Sandåkerns SK | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
TOTAL: | 21 | 6 | 3 | 9 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 137 | 29 | 33 | 62 | 30 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2014-08-06 | 2015-06-30 | IBF Dalen |
2013-08-23 | 2014-05-31 | Sandåkerns SK |
2012-09-19 | 2013-06-30 | Sandåkernkamraternas IF |
2011-09-21 | 2012-06-30 | Sandåkernkamraternas IF |
2011-08-17 | 2011-09-20 | Umeå IK IBF |
2010-09-20 | 2011-06-30 | Umeå IK |
2009-08-05 | 2010-06-30 | Umeå IK |
2008-09-24 | 2009-06-30 | Umeå IK |
2007-09-16 | 2008-06-30 | Sandåkerns SK |
2006-09-23 | 2007-06-30 | Sandåkerns SK |
2005-09-22 | 2006-06-30 | IBK Dalen |
2004-09-01 | 2005-06-30 | IBK Dalen |
2003-09-01 | 2004-08-31 | IBK Dalen |
2002-09-01 | 2003-08-31 | IBK Dalen |
2001-09-28 | 2002-08-31 | IBK Dalen |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis