Jon Bergsten | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1990 |
Nuvarande klubb: |
2014/15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | BKI Sunnanå | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Herrar Division 3 | BKI Sunnanå | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Herrar Division 4 | BKI Sunnanå U | 10 | 3 | 4 | 7 | 28 |
TOTAL: | 18 | 5 | 4 | 9 | 34 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Div 4 | Deje IBF | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 |
TOTAL: | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrjunior 18 | GS 86 AIF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
DM Herrjunior 18 | GS 86 AIF | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
DM Herrjunior 18 | GS 86 AIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Div 4 | GS 86 AIF U | 12 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Herrar Division 2 | GS 86 AIF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juniorallsvenskan HJ18 | GS 86 AIF | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
TOTAL: | 23 | 2 | 1 | 3 | 28 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 43 | 7 | 6 | 13 | 86 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2014-08-30 | 2015-06-30 | BKI Sunnanå |
2010-09-12 | 2011-06-30 | BK Vålberg |
2009-10-19 | 2010-06-30 | Deje IBF |
2009-08-21 | 2009-10-18 | GS 86 AIF |
2008-11-05 | 2009-06-30 | GS 86 AIF |
2007-09-25 | 2008-06-30 | BKI Sunnanå |
2006-09-06 | 2007-06-30 | BKI Sunnanå |
2005-10-04 | 2006-06-30 | BKI Sunnanå |
2004-09-01 | 2005-06-30 | BKI Sunnanå |
2003-09-01 | 2004-08-31 | BKI Sunnanå |
2002-09-01 | 2003-08-31 | BKI Sunnanå |
2002-01-08 | 2002-08-31 | BKI Sunnanå |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis