Dan Andersson | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1980 |
Nuvarande klubb: |
2018/19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 3 Herrar Dalarna/Gästrikland | Älvdalens IBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL: | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 4 Herrar Dalarna/Gästrikland | Älvdalens IBK | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
TOTAL: | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 4 Herrar Dalarna/Gästrikland | Älvdalens IBK | 10 | 4 | 7 | 11 | 2 |
TOTAL: | 10 | 4 | 7 | 11 | 2 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SSL - Svenska Superligan Herrar | KAIS Mora IF | 20 | 3 | 2 | 5 | 2 |
TOTAL: | 20 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 36 | 8 | 12 | 20 | 4 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2018-10-12 | 2019-06-30 | Älvdalens IF Innebandy |
2017-09-12 | 2018-06-30 | Älvdalens IF Innebandy |
2016-09-26 | 2017-06-30 | Älvdalens IF Innebandy |
2013-10-01 | 2014-05-31 | Älvdalens IF Innebandy |
2012-10-01 | 2013-06-30 | Älvdalens IF Innebandy |
2011-12-05 | 2012-06-30 | KAIS Mora UIF |
2010-09-20 | 2011-06-30 | KAIS Mora IF |
2008-10-03 | 2009-06-30 | Selja-Långlets IK |
2007-11-03 | 2008-06-30 | Selja-Långlets IK |
2006-10-01 | 2007-06-30 | Selja-Långlets IK |
2005-07-01 | 2006-06-30 | Selja-Långlets IK |
2004-09-28 | 2005-06-30 | Selja-Långlets IK |
2004-09-03 | 2004-09-27 | KAIS Mora AIF |
2004-09-01 | 2004-09-02 | KAIS Mora UIF |
2003-09-01 | 2004-08-31 | KAIS Mora UIF |
2003-08-16 | 2003-08-31 | KAIS Mora UIF |
2002-09-19 | 2003-08-15 | Selja-Långlets IK |
2002-09-01 | 2002-09-18 | KAIS Mora UIF |
2001-09-01 | 2002-08-31 | KAIS Mora UIF |
2000-09-01 | 2001-08-31 | KAIS Mora UIF |
2000-06-21 | 2000-08-31 | KAIS Mora UIF |
1999-09-01 | 2000-06-20 | KAIS Mora IF |
1998-09-01 | 1999-08-31 | KAIS Mora IF |
1998-06-29 | 1998-08-31 | KAIS Mora IF |
1997-09-01 | 1998-06-28 | KAIS Mora UIF |
1996-09-01 | 1997-08-31 | KAIS Mora UIF |
1995-11-08 | 1996-08-31 | KAIS Mora UIF |
1995-09-01 | 1995-11-07 | KAIS Mora IF |
1994-09-01 | 1995-08-31 | KAIS Mora IF |
1993-11-26 | 1994-08-31 | KAIS Mora IF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis