Fredrik Ravstis | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1991 |
Nuvarande klubb: |
2016/17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 5 Herrar Gästrikland | Storviks SK 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 5 | Storviks IF B | 10 | 7 | 4 | 11 | 2 |
TOTAL: | 10 | 7 | 4 | 11 | 2 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar 10-11 | Sandvikens AIK U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Herrar 10-11 | Sandvikens AIK U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 4 | Sandvikens AIK U B | 16 | 6 | 8 | 14 | 4 |
TOTAL: | 22 | 6 | 8 | 14 | 4 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Sandvikens AIK U | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
DM Herrar | Sandvikens AIK U | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 |
DM Herrar | Sandvikens AIK U | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Herrar Division 4 | Sandvikens AIK U B | 18 | 17 | 4 | 21 | 26 |
TOTAL: | 28 | 25 | 8 | 33 | 26 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 5 | Sandvikens AIK U Lag 2 | 16 | 9 | 4 | 13 | 4 |
TOTAL: | 16 | 9 | 4 | 13 | 4 | |
2006/07 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Pojkar 15 (-91) | Sandvikens AIK U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Pojkar 15 (-91) | Sandvikens AIK U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 15 (-91) | Sandvikens AIK U | 14 | 12 | 5 | 17 | 8 |
TOTAL: | 18 | 12 | 5 | 17 | 8 | |
2005/06 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 14 (-91) DM Semi 1 GGIK (-91) - Aston | Sandvikens AIK U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 91 | Sandvikens AIK U | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 113 | 59 | 30 | 89 | 44 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2016-10-20 | 2017-06-30 | Storviks SK |
2013-10-25 | 2014-05-31 | Storviks IF |
2010-09-09 | 2011-06-30 | Sandvikens AIK U |
2009-09-15 | 2010-06-30 | Sandvikens AIK U |
2008-09-25 | 2009-06-30 | Sandvikens AIK U |
2006-09-27 | 2007-06-30 | Sandvikens AIK U |
2005-07-01 | 2006-06-30 | Sandvikens AIK U |
2004-09-01 | 2005-06-30 | Sandvikens AIK U |
2003-09-01 | 2004-08-31 | Sandvikens AIK U |
2002-09-24 | 2003-08-31 | Sandvikens AIK U |
2001-10-30 | 2002-08-31 | Sandvikens AIK U |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis