Karl Magnus Borgman | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1991 |
Nuvarande klubb: |
2017/18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 2 Herr | Täby FC Ungdom (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Division 4 Herr | Täby FC Ungdom (B) | 13 | 15 | 8 | 23 | 2 |
TOTAL: | 14 | 15 | 8 | 23 | 4 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 5 Herr | Täby FC Ungdom (B) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
TOTAL: | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
H3 | Salabacke FBC | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
TOTAL: | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | Täby FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Täby FC | 12 | 7 | 1 | 8 | 4 |
TOTAL: | 12 | 7 | 1 | 8 | 4 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
JAS HJ18 Play Off | Täby FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Täby FC | 16 | 4 | 7 | 11 | 4 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Täby FC | 6 | 7 | 4 | 11 | 2 |
JAS HJ18 Play Off | Täby FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 24 | 11 | 11 | 22 | 6 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Täby FC | 15 | 10 | 2 | 12 | 6 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Täby FC | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 |
TOTAL: | 23 | 13 | 5 | 18 | 12 | |
2007/08 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
USM Pojkar 16 | Täby FC A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 3 | Täby FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Pojkar 16 | Täby FC A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 87 | 50 | 28 | 78 | 32 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2017-09-29 | 2018-06-30 | Täby FC Ungdom |
2017-09-28 | 2017-09-28 | Täby FC |
2017-01-30 | 2017-06-30 | Täby FC |
2014-12-09 | 2015-06-30 | Salabacke FBC |
2011-09-05 | 2012-06-30 | Täby FC |
2010-09-06 | 2011-06-30 | Täby FC |
2009-09-07 | 2010-06-30 | Täby FC |
2008-09-03 | 2009-06-30 | Täby FC |
2007-08-21 | 2008-06-30 | Täby FC |
2006-09-07 | 2007-06-30 | Täby FC |
2005-07-01 | 2006-06-30 | Täby IS |
2004-09-01 | 2005-06-30 | Enebybergs IF |
2003-09-01 | 2004-08-31 | Enebybergs IF |
2002-09-01 | 2003-08-31 | Enebybergs IF |
2001-09-01 | 2002-08-31 | Enebybergs IF |
2000-09-01 | 2001-08-31 | Enebybergs IF |
2000-01-28 | 2000-08-31 | Enebybergs IF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis