Daniel Ehn | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1974 |
Nuvarande klubb: |
2011/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Surahammars IBF Ungdom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Surahammars IBF Ungdom | 6 | 2 | 13 | 15 | 0 |
TOTAL: | 6 | 2 | 13 | 15 | 0 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Surahammars IBF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 3 | Surahammars IBF Ungdom | 6 | 9 | 13 | 22 | 24 |
TOTAL: | 14 | 9 | 13 | 22 | 24 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 1 | Surahammars IBF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/08 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Sverigespelen Herrar | Surahammars IBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sverigespelen Herrar | Surahammars IBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Surahammars IBF | 14 | 0 | 3 | 3 | 7 |
Herrar Division 4 | Surahammars IBF U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 19 | 0 | 3 | 3 | 7 | |
2006/07 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Surahammars IBF | 17 | 3 | 10 | 13 | 2 |
TOTAL: | 17 | 3 | 10 | 13 | 2 | |
2005/06 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Surahammars IBF | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Herrar Division 4 | Surahammars IBF U lag | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Herrar Kval till Div 3 | Surahammars IBF U lag | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
TOTAL: | 24 | 5 | 6 | 11 | 2 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 95 | 19 | 45 | 64 | 35 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2011-12-16 | 2012-06-30 | Surahammars IBF Ungdom |
2010-08-15 | 2011-06-30 | Surahammars IBF Ungdom |
2010-01-25 | 2010-06-30 | Surahammars IBF Ungdom |
2009-08-31 | 2010-01-24 | Surahammars IBF |
2008-09-11 | 2009-06-30 | Surahammars IBF |
2007-08-23 | 2008-06-30 | Surahammars IBF |
2006-08-29 | 2007-06-30 | Surahammars IBF |
2005-09-10 | 2006-06-30 | Surahammars IBF |
2004-09-01 | 2005-06-30 | Surahammars IBF |
2003-09-01 | 2004-08-31 | Surahammars IBF |
2002-09-01 | 2003-08-31 | Surahammars IBF |
2001-09-19 | 2002-08-31 | Surahammars IBF |
2001-09-01 | 2001-09-18 | Skultuna IS |
2001-06-20 | 2001-08-31 | Skultuna IS |
2000-09-01 | 2001-06-19 | Surahammars IBF |
1999-09-01 | 2000-08-31 | Surahammars IBF |
1999-06-22 | 1999-08-31 | Surahammars IBF |
1998-12-23 | 1999-06-21 | Surahammars IK |
1998-09-09 | 1998-12-22 | Munga IBK |
1997-09-01 | 1998-08-31 | Ramnäs IF |
1995-09-01 | 1996-08-31 | Munga IBK |
1994-09-01 | 1995-08-31 | Munga IBK |
1993-09-17 | 1994-08-31 | Munga IBK |
1993-09-01 | 1993-09-16 | Surahammars IBF |
1992-09-01 | 1993-08-31 | Surahammars IBF |
1992-07-10 | 1992-08-31 | Surahammars IBF |
1991-10-11 | 1992-07-09 | Ramnäs IF |
1991-09-01 | 1991-10-10 | Ramnäs Ibf |
1990-10-09 | 1991-08-31 | Ramnäs Ibf |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis