Olof Schäfer | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1975 |
Nuvarande klubb: |
2012/13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Sunday League - Herrar | IBK Umeå Norr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Allsvenskan Herrar | Team Thorengruppen SK | 20 | 12 | 11 | 23 | 2 |
Herrar DM semi1 2011 | Team Thorengruppen SK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 21 | 12 | 11 | 23 | 2 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | Spöland Vännäs IF | 21 | 31 | 40 | 71 | 32 |
TOTAL: | 21 | 31 | 40 | 71 | 32 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Spöland Vännäs IF | 11 | 16 | 27 | 43 | 16 |
SSL - Svenska Superligan Herrar | Umeå City IBK | 10 | 9 | 9 | 18 | 6 |
TOTAL: | 21 | 25 | 36 | 61 | 22 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Spöland Vännäs IF | 10 | 16 | 18 | 34 | 15 |
TOTAL: | 10 | 16 | 18 | 34 | 15 | |
2007/08 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Spöland Vännäs IF | 13 | 20 | 16 | 36 | 10 |
TOTAL: | 13 | 20 | 16 | 36 | 10 | |
2006/07 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Malmö FBC | 21 | 47 | 23 | 70 | 6 |
Herrar Kval till Division 1 | Malmö FBC | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
TOTAL: | 23 | 49 | 25 | 74 | 10 | |
2005/06 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Spöland Vännäs IF | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 |
SSL - Svenska Superligan Herrar | IBK Dalen | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TOTAL: | 16 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 127 | 155 | 150 | 305 | 97 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2013-10-30 | 2014-05-31 | IBK Umeå Norr |
2012-11-07 | 2013-06-30 | IBK Umeå Norr |
2011-07-01 | 2012-06-30 | Team Thorengruppen SK |
2010-09-23 | 2011-06-30 | Spöland Vännäs IF |
2009-12-13 | 2010-06-30 | Umeå City IBK |
2009-09-15 | 2009-12-12 | Spöland Vännäs IF |
2008-09-19 | 2009-06-30 | Spöland Vännäs IF |
2007-09-26 | 2008-06-30 | Spöland Vännäs IF |
2006-07-28 | 2007-06-30 | Malmö FBC |
2006-02-03 | 2006-06-30 | Spöland Vännäs IF |
2005-08-18 | 2006-02-02 | IBK Dalen |
2004-09-01 | 2005-06-30 | Spöland Vännäs IF |
2003-09-01 | 2004-08-31 | Spöland Vännäs IF |
2002-09-06 | 2003-08-31 | Spöland Vännäs IF |
2002-09-01 | 2002-09-05 | Spöland Vännäs BK |
2001-09-01 | 2002-08-31 | Spöland Vännäs BK |
2000-09-01 | 2001-08-31 | Spöland Vännäs BK |
1999-09-01 | 2000-08-31 | Spöland Vännäs BK |
1999-06-16 | 1999-08-31 | Spöland Vännäs BK |
1999-01-18 | 1999-06-15 | Spöland Vännäs IF |
1996-09-01 | 1997-08-31 | Spöland Vännäs IF |
1995-09-01 | 1996-08-31 | Spöland Vännäs IF |
1994-09-22 | 1995-08-31 | Spöland Vännäs IF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis